Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Rud Ingvardsen | 27.11.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Presmann | 16.06.2023 | 26.11.2023 | direktør |
Christian Rud Ingvardsen | 01.06.2021 | 16.06.2023 | direktør |
Flemming Presmann | 01.08.2014 | 08.06.2021 | direktør |
Tue Harder Schandorff | 11.07.2013 | 04.02.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Presmann | 07.12.2015 | 08.06.2021 | formand |
Flemming Presmann | 01.08.2014 | 06.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Tue Harder Schandorff | 11.07.2013 | 04.02.2016 | bestyrelsesmedlem |