Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dorte Harriet Melchior Jørgensen | 07.05.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Marcus | 01.08.2014 | 07.05.2021 | direktør |
Anders Marcus | 19.06.2013 | 31.07.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Peter Skou Hansen | 06.04.2021 | formand |
Niels Jørn Jeppesen | 01.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Dahlgaard | 26.04.2018 | 06.04.2021 | formand |
Lars Peter Skou Hansen | 13.05.2015 | 05.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Preben Dahl Johansen | 01.08.2014 | 11.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Peter Krogsgaard Jørgensen | 19.06.2013 | 26.04.2018 | formand |
Anders Marcus | 19.06.2013 | 13.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Thøger Baltzersen | 19.06.2013 | 01.08.2014 | bestyrelsesmedlem |