Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenlund Park 13, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Elleparken 19, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2013-08-09 sletter virksomheden Ejerskaber: G. A. HANSEN A/S. (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: G. A. HANSEN A/S. (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2021-03-03 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-02-02 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-02-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-05 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elleparken 19, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2013-07-11 tilføjes Direktion: Dan Borup Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-11 tilføjes Legale ejere: Dan Borup Iversen (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2013-07-11 tilføjes Navne: KAC HOLDING ApS (offentliggjort 2013-07-12)
Den 2013-07-11 tilføjes Reelle ejere: Dan Borup Iversen (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2013-07-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2013-07-11 tilføjes Stiftere: Dan Borup Iversen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-11 tilføjes Vedtægter: 2013-07-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-07-12)
Den 2013-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)