Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2013-07-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SANGILL DESIGN ApS. (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2013-07-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Safefloor ApS. (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2015-04-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sangill Ejendomsinvest ApS. (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2016-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Rubberdesign ApS. (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2020-01-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 24, 8410 Rønde (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergårdsvej 15, 8410 Rønde (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-01-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergårdsvej 15, 8410 Rønde (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2016-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kejlstrupvej 21, 8410 Rønde (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-10-27 fjernes Direktion: Karina Vindt (direktion) (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-02-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kejlstrupvej 21, 8410 Rønde (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-07-12 tilføjes Direktion: Karina Vindt (direktion) (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2013-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2013-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-12 tilføjes Legale ejere: Bjørn Sangill Mikkelsen (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2013-07-12 tilføjes Navne: SANGILL DESIGN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-07-12)
Den 2013-07-12 tilføjes Reelle ejere: Bjørn Sangill Mikkelsen (offentliggjort 2017-09-02)
Den 2013-07-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-12 tilføjes Stiftere: Bjørn Sangill Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-12 tilføjes Vedtægter: 2013-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-07-12)
Den 2013-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)