Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: COPENHAGEN BACKPACKERS ApS. (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2015-09-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BEDWOOD ApS. (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2018-08-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COPENHAGEN BACKPACKERS ApS. (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 63, 1051 København K (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 63, 1051 København K (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 63, 1051 København K (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2016-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Boulevard 131, 4. th., 1720 København V (offentliggjort 2016-08-27)
Den 2016-06-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at er at eje aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@larsendesign.dk (offentliggjort 2014-09-17)
Den 2014-09-15 tilføjes Legale ejere: Rune Schou Larsen (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2014-09-15 tilføjes Navne: LARSENHOLDING ApS (offentliggjort 2014-09-17)
Den 2014-09-14 fjernes Navne: CPHB-HOLDING ApS (offentliggjort 2014-09-17)
Den 2014-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Vedtægter: 2014-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 fjernes Direktion: Andreas Hagerup Linnet (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Boulevard 131, 4. th., 1720 København V (offentliggjort 2016-08-27)
Den 2013-07-10 tilføjes Direktion: Andreas Hagerup Linnet (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Navne: CPHB-HOLDING ApS (offentliggjort 2014-09-17)
Den 2013-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Stiftere: Rune Schou Larsen, Andreas Hagerup Linnet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-07-12)
Den 2013-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)