Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr (offentliggjort 2013-11-21)
Den 2013-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-21)
Den 2013-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 104, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-10 tilføjes Direktion: Erik Brinch-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i ejendomme, udlejning til såvel private som til selskaber, handel, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Legale ejere: E BRINCH-NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2013-07-10 tilføjes Navne: ESBJERG EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-07-11)
Den 2013-07-10 tilføjes Reelle ejere: Erik Brinch-Nielsen (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2013-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-07-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2013-07-10 tilføjes Stiftere: E BRINCH-NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Vedtægter: 2013-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-07-11)
Den 2013-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)