Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Grenevej 4, 6933 Kibæk (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2016-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-09 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-10-28 fjernes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-10-28 fjernes Legale ejere: Jonas Norre Ultang Frost (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-10-28 fjernes Navne: GRØNNEGÅRDEN ApS (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-10-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-10-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-10-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-10-28 fjernes Stiftere: Jesper Krogh Madsen (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-10-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Direktion: Jonas Norre Ultang Frost (direktion) (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Grenevej 4, 6933 Kibæk (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2014-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hermodsvej 14, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2014-07-11)
Den 2014-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at avl af dyr og dermed beslægtet virksomhed samt drive handel og produktion. (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2014-07-10 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2014-07-11)
Den 2014-07-11 tilføjes Legale ejere: Jonas Norre Ultang Frost (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Navne: GRØNNEGÅRDEN ApS (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2014-07-10 fjernes Navne: LANDMARK DYRETRANSPORT ApS (offentliggjort 2014-07-11)
Den 2014-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-07-11 tilføjes Vedtægter: 2014-07-11 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2014-07-11 fjernes Direktion: Jesper Krogh Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Direktion: Jonas Norre Ultang Frost (direktion) (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-07-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hermodsvej 14, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2014-07-11)
Den 2013-07-09 tilføjes Direktion: Jesper Krogh Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-09 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2014-07-11)
Den 2013-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Navne: LANDMARK DYRETRANSPORT ApS (offentliggjort 2014-07-11)
Den 2013-07-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Stiftere: Jesper Krogh Madsen (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-16)