Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alrøvej 162, 8300 Odder (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Alrøvej 162, 8300 Odder (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2013-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Bygge Stewie ApS. (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2023-02-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alrøvej 162, 8300 Odder (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2022-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovdalsvej 7, 8300 Odder (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Hjemmeside: www.dalumbyg.dk (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Kontaktoplysninger: fd@dalumbyg.dk (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-07-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bygge- og tømmervirksomhed. (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-01-03 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-01-04 tilføjes Navne: Dalum Byg ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-03 fjernes Navne: FLEMMING DALUM HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 tilføjes Vedtægter: 2021-01-04 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-10-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2020-10-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2020-10-05 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2019-08-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2019-08-21 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2019-08-21 tilføjes Vedtægter: 2019-08-21 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovdalsvej 7, 8300 Odder (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2018-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 13, 8300 Odder (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-07-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2016-06-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2016-06-23 fjernes Revisor: Kanul ApS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 13, 8300 Odder (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2013-07-10 tilføjes Direktion: Flemming Dalum (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele, udlejning af driftsmidler og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2013-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2013-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Legale ejere: Flemming Dalum (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2013-07-10 tilføjes Navne: FLEMMING DALUM HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2013-07-10 tilføjes Reelle ejere: Flemming Dalum (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2013-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2013-07-10 tilføjes Revisor: Kanul ApS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2013-07-10 tilføjes Stiftere: Flemming Dalum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Vedtægter: 2013-07-10 (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2013-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-07-10)
Den 2013-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)