Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensvej 45, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-05-17 fjernes Direktion: Kai Peter David Thorngård Hammerich (direktion) (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-10 (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-05-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-05-17 fjernes Legale ejere: SELSKABET AF 5. MAJ 2012 ApS (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-05-17 fjernes Navne: CULTURAL DYNAMIC ApS (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-05-17 fjernes Reelle ejere: Kai Peter David Thorngård Hammerich (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-05-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-05-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-05-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-05-17 fjernes Revisor: Statsautoriseret Revisor Aksel Christensen (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-05-17 fjernes Stiftere: SELSKABET AF 5. MAJ 2012 ApS (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-05-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensvej 45, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2016-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 17-19, 3. th., 1100 København K (offentliggjort 2016-01-03)
Den 2015-05-01 tilføjes Revisor: Statsautoriseret Revisor Aksel Christensen (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2015-05-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-05-25)
Den 2014-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 17-19, 3. th., 1100 København K (offentliggjort 2016-01-03)
Den 2014-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 3., 1304 København K (offentliggjort 2014-03-14)
Den 2013-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 3., 1304 København K (offentliggjort 2014-03-14)
Den 2013-07-10 tilføjes Direktion: Kai Peter David Thorngård Hammerich (direktion) (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2013-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle nye forretningsområder og koncepter baseret på Cultural Dynamic modellen og bogen "Fish can't see water" samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2013-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2013-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-10 (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2013-07-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2013-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2013-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2013-07-10 tilføjes Legale ejere: SELSKABET AF 5. MAJ 2012 ApS (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2013-07-10 tilføjes Navne: CULTURAL DYNAMIC ApS (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2013-07-10 tilføjes Reelle ejere: Kai Peter David Thorngård Hammerich (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2013-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2013-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2013-07-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2013-07-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-05-25)
Den 2013-07-10 tilføjes Stiftere: SELSKABET AF 5. MAJ 2012 ApS (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2013-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2013-07-10 tilføjes Vedtægter: 2013-07-10 (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2013-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2013-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-17)