Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bente Winnie Hansen Hansen | 11.07.2023 | adm. dir |
Jens Steffen Hansen | 03.07.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bente Winnie Hansen Hansen | 13.06.2022 | 24.04.2023 | formand |
Lotte Kammersgaard Laustsen | 05.05.2022 | 13.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Zvi Goldstein | 24.01.2022 | 05.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Eghøj Nielsen | 02.02.2021 | 24.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Wendelboe Jensen | 19.02.2019 | 04.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Flemming Larsen | 16.03.2018 | 24.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Berntsen Hyld | 08.09.2017 | 24.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Svend Aage Dreist Hansen | 08.09.2017 | 13.06.2022 | formand |
Bente Winnie Hansen Hansen | 03.07.2013 | 12.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peer Holgersen | 03.07.2013 | 16.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
John Garaev Serritzlev | 03.07.2013 | 15.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Berntsen Hyld | 03.07.2013 | 07.09.2017 | formand |