Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Navne | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2013-07-09 sletter virksomheden Ejerskaber: ENVECON EUROPE ApS. (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-10-07 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Direktion: Monika Nair (direktør) (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Vedtægter: 2021-10-07 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Direktion: Monika Nair (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-15 tilføjes Legale ejere: Rajesh Nair (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-15 tilføjes Reelle ejere: Rajesh Nair (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-02-17 tilføjes Direktion: Rajesh Nair (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-01 tilføjes Navne: ENVECON GLOBAL ApS (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Vedtægter: 2015-09-01 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2015-08-31 fjernes Navne: ENABLER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholm Allé 9, 4. th., 2450 København SV (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rubinsteinsvej 46, st. th., 2450 København SV (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2013-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rubinsteinsvej 46, st. th., 2450 København SV (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2013-07-08 tilføjes Direktion: Monika Nair (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 tilføjes Legale ejere: Monika Nair (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2013-07-08 tilføjes Navne: ENABLER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2013-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 tilføjes Stiftere: Monika Nair (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2013-07-08 tilføjes Vedtægter: 2013-07-08 (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2013-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-07-09)
Den 2013-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-24)