Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2013-08-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FONTANA ESTATE DANMARK A/S. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 tilføjes Reelle ejere: Finn Poulsen (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2021-12-09 fjernes Reelle ejere: Finn Poulsen (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2021-12-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-12-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Alle 11, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-09 tilføjes Direktion: Finn Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Legale ejere: Kjolefabrikken af 1961 A/S (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2013-07-09 tilføjes Navne: PRE ApS (offentliggjort 2013-07-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Reelle ejere: Finn Poulsen (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2013-07-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-07-09 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Stiftere: Finn Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Vedtægter: 2013-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-07-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)