Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 8, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-23 fjernes Bestyrelse: Henning Christiansen (næstformand) (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-23 fjernes Direktion: Thomas Wilhelm Peter Krebs (direktør) (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-23 fjernes Hovedbranche: Teknisk afprøvning og kontrol (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-23 fjernes Kontaktoplysninger: skad@skad.dk (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-23 fjernes Legale ejere: SKAD (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-23 fjernes Navne: EUROGARANT DANMARK ApS (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-23 fjernes Stiftere: Thomas Wilhelm Peter Krebs (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2022-05-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-05-06 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET TOMMY JENSEN GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-05-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 8, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2022-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 8, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 8, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 8, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 8, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 8, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-26 fjernes Bestyrelse: Leif Hemmsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Bestyrelse: Kent Buchberg (formand) (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2021-02-18 fjernes Bestyrelse: Henrik Reinhard Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-02-17 fjernes Bestyrelse: Kent Buchberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-02-18 tilføjes Vedtægter: 2021-02-18 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2021-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 8, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 8, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 8, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 8, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 8, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 8, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør og bestyrelsesformand. (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2017-05-03 tilføjes Bestyrelse: Lars Hedegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2017-05-03 tilføjes Vedtægter: 2017-05-03 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-15 tilføjes Bestyrelse: Leif Hemmsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2013-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: skad@skad.dk (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2013-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 8, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2013-07-01 tilføjes Bestyrelse: Kent Buchberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-01 tilføjes Direktion: Thomas Wilhelm Peter Krebs (direktør) (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2013-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udbyde produkter og serviceydelser, der har relation til SKADs fagområder. (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2013-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2013-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Teknisk afprøvning og kontrol (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2013-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2013-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2013-07-01 tilføjes Legale ejere: SKAD (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2013-07-01 tilføjes Navne: EUROGARANT DANMARK ApS (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2013-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2013-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2013-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET TOMMY JENSEN GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2013-07-01 tilføjes Stiftere: Thomas Wilhelm Peter Krebs (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2013-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås af selskabets vegne af den samlede bestyrelse eller af en direktør og bestyrelsesformand. (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2013-07-01 tilføjes Vedtægter: 2013-07-01 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2013-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2013-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-23)