Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kennet Rand | 30.11.2015 | 09.03.2017 | direktør |
Lasse Byskov Lindegaard | 23.06.2014 | 30.11.2015 | direktion |
Janus Christian Nothlev | 28.06.2013 | 23.06.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lasse Byskov Lindegaard | 23.06.2014 | 31.01.2016 | bestyrelse |
Jens Lange | 23.06.2014 | 30.11.2015 | formand |
Kennet Rand | 28.08.2013 | 09.03.2017 | bestyrelse |
Simon Gamskær Agergaard | 28.08.2013 | 09.03.2017 | bestyrelse |
Janus Christian Nothlev | 28.08.2013 | 23.06.2014 | bestyrelse |