Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: CIPEX ApS. (offentliggjort 2015-01-13)
Den 2014-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: CIPEX ApS. (offentliggjort 2015-01-13)
Den 2017-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikshaldsgade 4, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Direktion: Toke Lønbro Nørring Boisen (direktion) (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Kontaktoplysninger: tb@tlnb.dk (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Legale ejere: Toke Lønbro Nørring Boisen (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Navne: TLNB ApS (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Stiftere: Toke Lønbro Nørring Boisen (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikshaldsgade 4, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2016-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Christen Købkes Gade 6, kl., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: tb@tlnb.dk (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-26 tilføjes Formål: Selskabet har til formål at udføre konsulentarbejde indenfor IT-branchen samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2015-03-05 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2015-03-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2015-02-16 tilføjes Navne: TLNB ApS (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2015-02-15 fjernes Navne: TLNB HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2015-02-16 tilføjes Vedtægter: 2015-02-16 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2013-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christen Købkes Gade 6, kl., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2013-07-01 tilføjes Direktion: Toke Lønbro Nørring Boisen (direktion) (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2013-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2013-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2013-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2013-07-01 tilføjes Legale ejere: Toke Lønbro Nørring Boisen (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2013-07-01 tilføjes Navne: TLNB HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2013-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2013-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2013-07-01 tilføjes Stiftere: Toke Lønbro Nørring Boisen (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2013-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2013-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-18)