Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bo Simon Larsen(virk.: 10) Legale ejere, Reelle ejere | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % |
Peter Fejerskov(virk.: 16) Adm. Dir., Reelle ejere | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 12,50 % |
Peter Kåre Laudrup(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ole Risch Christiansen(virk.: 16) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 12,50 % |
Anders Peter Hageskov(virk.: 11) Reelle ejere | 36,36 % | 45,45 % | 45,45 % | 45,45 % |
Jeannette Forsberg Fejerskov(virk.: 7) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 12,90 % | 14,52 % | 14,52 % | 19,35 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bo Simon Larsen | 01.07.2010 | Muldvad 30, 2800 Kongens Lyngby |
Anders Peter Hageskov | 01.10.2011 | Hestehaven 5, 2960 Rungsted Kyst |
Jeannette Forsberg Fejerskov | 25.06.2019 | Dronning Sofies Vej 8, 4000 Roskilde |
Peter Fejerskov | 25.06.2019 | Dronning Sofies Vej 8, 4000 Roskilde |
Ole Risch Christiansen | 01.05.2020 | Skodsborg Strandvej 227, 2942 Skodsborg |
Peter Kåre Laudrup | 05.02.2022 | Sundkaj 69, 2150 Nordhavn |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
4JEPS HOLDING ApS | 34627673 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
ABC LYS HOLDING ApS | 35396144 | NORMAL | Engroshandel med andre husholdningsartikler (464990) |
Peefence ApS | 38803336 | NORMAL | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
11.04.2016 | 0,00 (km) | Diplomvej 373, 2800 Kgs. Lyngby | Diplomvej 373, 2800 Kgs. Lyngby |
08.03.2017 | 2,15 (km) | Diplomvej 373, 2800 Kgs. Lyngby | Kulsviervej 150, 2800 Kgs. Lyngby |
04.05.2017 | 12,44 (km) | Kulsviervej 150, 2800 Kgs. Lyngby | Femte Juni Plads 8, 2000 Frederiksberg |
29.12.2017 | 9,48 (km) | Femte Juni Plads 8, 2000 Frederiksberg | Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund |
07.04.2022 | 54,77 (km) | Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund | Dronning Sofies Vej 8, 4000 Roskilde |
12.05.2024 | 0,86 (km) | Dronning Sofies Vej 8, 4000 Roskilde | Grønnegade 17G, 4000 Roskilde |
ABC LYS HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 08.07.2013 og angivet som gældende fra 01.07.2013 (4105 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ABC LEASING ApS | 36049189 |
ABCLEG ApS | 30590937 |
ABC Lift og Materieludlejning ApS | 29976937 |
ABC LINER ApS | 29443742 |
ABC LYS HOLDING ApS | 35396144 |
ABC LÅSESMEDEN ApS | 29219656 |
ABC Låse Esbjerg Henrik Hildebrandt | 26832446 |
ABC Lækagesporing ApS | 32887090 |
ABC Lækagesporing teknik ApS | 32887090 |
ABC Management v/Kim Lang Sørensen | 33550383 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bo Simon Larsen(virk.: 10) Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Peter Fejerskov(virk.: 16) Adm. Dir., Reelle ejere | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Peter Kåre Laudrup(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ole Risch Christiansen(virk.: 16) Reelle ejere | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Anders Peter Hageskov(virk.: 11) Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Jeannette Forsberg Fejerskov(virk.: 7) Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 58 % | 0 % | 0 % | 19 % | 15 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bo Simon Larsen(virk.: 10) Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 7 | 1 | 8 |
Peter Fejerskov(virk.: 16) Adm. Dir., Reelle ejere | 11 | 7 | 2 | 7 |
Peter Kåre Laudrup(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 1 | 0 | 3 |
Ole Risch Christiansen(virk.: 16) Reelle ejere | 7 | 8 | 1 | 8 |
Anders Peter Hageskov(virk.: 11) Reelle ejere | 9 | 7 | 1 | 3 |
Jeannette Forsberg Fejerskov(virk.: 7) Reelle ejere | 1 | 1 | 1 | 7 |
Sum | 35 | 31 | 6 | 36 |
Pct. | 32 % | 29 % | 6 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |