Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Køstrupvej 15, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2021-08-14)
Den 2021-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyvelvej 11, 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-08-14)
Den 2013-07-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KINEMATIC ApS. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 tilføjes Revisor: SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2020-08-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyvelvej 11, 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-08-14)
Den 2016-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Begoniavænget 5, 5250 Odense SV (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Begoniavænget 5, 5250 Odense SV (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2013-07-04 tilføjes Bestyrelse: Erik Salling (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-04 tilføjes Direktion: Erik Salling (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive software- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-07-11)
Den 2013-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-04 tilføjes Kontaktoplysninger: erik@salling-online.dk (offentliggjort 2013-07-11)
Den 2013-07-04 tilføjes Legale ejere: Erik Salling (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2013-07-04 tilføjes Navne: ERIK SALLING HOLDING ApS (offentliggjort 2013-07-05)
Den 2013-07-04 tilføjes Reelle ejere: Erik Salling (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2013-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2013-07-04 tilføjes Stiftere: Erik Salling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-04 tilføjes Vedtægter: 2013-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-07-05)
Den 2013-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)