Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Cathrine Vej 21, 9800 Hjørring (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-15 fjernes Direktion: Jørgen Jensen (direktion) (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-04-30 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-15 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-15 fjernes Kontaktoplysninger: Info@naddon.dk (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-15 fjernes Legale ejere: JENDAL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-15 fjernes Navne: NADDON ApS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-15 fjernes Reelle ejere: Jørgen Jensen (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-15 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-15 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-15 fjernes Stiftere: JENDAL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2019-09-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-14 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Jensen (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2019-02-13 fjernes Reelle ejere: Jørgen Jensen (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-14 fjernes Legale ejere: JAN HOLMSGAARD A/S (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-08-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-01 fjernes Legale ejere: LARØN HOLDING ApS, INOR ApS, NEJSBORG ApS (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2017-07-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@naddon.dk (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2014-04-27 fjernes Kontaktoplysninger: hnt@agldon.dk (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2013-07-15 tilføjes Kontaktoplysninger: hnt@agldon.dk (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2013-07-12 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2013-07-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-03 tilføjes Legale ejere: LARØN HOLDING ApS, INOR ApS, NEJSBORG ApS, JAN HOLMSGAARD A/S (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2013-07-01 tilføjes Legale ejere: JENDAL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Cathrine Vej 21, 9800 Hjørring (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Direktion: Jørgen Jensen (direktion) (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og salg af software samt anden værdiskabende virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-04-30 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Navne: NADDON ApS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Jensen (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2013-07-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Stiftere: JENDAL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Vedtægter: 2013-07-01 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-15)