Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevænget 11, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-17 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-17 fjernes Kontaktoplysninger: hoff@energi-snedkeren.dk (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-17 fjernes Navne: ENERGISNEDKEREN ApS (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-17 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-17 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-17 fjernes Stiftere: Stefan Hoff Fransson (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2015-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-24)
Den 2015-11-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-24)
Den 2015-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-12 fjernes Direktion: Stefan Hoff Fransson (direktion) (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevænget 11, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2013-07-01 tilføjes Direktion: Stefan Hoff Fransson (direktion) (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2013-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udøvelse af tømrer-snedkervirksomhed samt energirenovering og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2013-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2013-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2013-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2013-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2013-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: hoff@energi-snedkeren.dk (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2013-07-01 tilføjes Navne: ENERGISNEDKEREN ApS (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2013-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2013-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2013-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2013-07-01 tilføjes Stiftere: Stefan Hoff Fransson (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2013-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2013-07-01 tilføjes Vedtægter: 2013-07-01 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2013-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2013-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-12)