Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Revisor | Vedtægter | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Kapital | Navne | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 12, 1203 København K (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2013-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S HERLEV HOVEDGADE 17, HERLEV. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2023-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 2. th., 1250 København K (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-07-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at deltage i ejendomsselskaber og enhver anden form for investering i fast ejendom, herunder køb, salg, bytte, tegning eller overdragelse af kapitalandele af enhver art (direkte eller indirekte deltagelse i ejendomsselskaber og enhver anden form for investering i fast ejendom) samt administration, kontrol og udvikling af dets portefølje. Selskabets formål er også at investere i og frasælge fast ejendom, enten ved køb eller bytte, samt administration, udvikling og styring af fast ejendom og udøvelse af enhver virksomhed, som direkte eller indirekte relaterer dertil. Selskabet kan stille garantier, optage lån, yde lån eller på anden måde direkte eller indirekte assistere selskaberne, som det har direkte eller indirekte deltagelse i eller rettigheder over eller som udgør en del af koncernen. Selskabet kan udøve kommercielle, industrielle, fast ejendom, immaterielle og finansielle aktiviteter, som er nyttige for at opfylde dets formål. (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-07-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-07-15 tilføjes Legale ejere: Big Shopping Holding ApS (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-07-15 fjernes Legale ejere: HERLEV - BIG SHOPPING PARK APS (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-07-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-07-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-07-15 tilføjes Vedtægter: 2022-07-15 (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-07-01 tilføjes Direktion: Caspar Schultz (direktør) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-01 fjernes Direktion: Ole Meier Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 tilføjes Direktion: Ole Meier Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2021-12-01 fjernes Direktion: Peter James Todd (direktør) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sofusaps.dk (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 2. th., 1250 København K (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2017-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 17, 1265 København K (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-08 tilføjes Vedtægter: 2017-03-08 (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2016-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 17, 1265 København K (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2016-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Direktion: Peter James Todd (direktør) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2016-04-27 fjernes Direktion: Steen Sønderby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at erhverve, eje, berettige, administrere, drive, udleje, forbedre, finansiere, re-finansiere og sælge ejerlejlighed nr. 3 af matr. nr. 6gr og 6kf Herlev, beliggende Herlev Hovedgade 17, 2730 Herlev, Danmark, også kendt som BIG indkøbscenter, København, Danmark, i overensstemmelse med forretningsplanen og det årlige budget for selskabet og at udøve alle aktiviteter, som rimeligvis må anses for nødvendige, hændelige eller ønskelige for at opnå de nævnte formål. (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2016-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 5.080.000,00 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Legale ejere: HERLEV - BIG SHOPPING PARK APS (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2016-04-26 fjernes Legale ejere: Heimstaden Residential IV Holding ApS (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Navne: Herlev - Big Shopping PropCo ApS (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-26 fjernes Navne: RETREAL NSF 1 HERLEV ApS (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktionsmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2016-04-27 tilføjes Vedtægter: 2016-04-27 (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2016-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-09-30 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2014-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2014-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 48, 2830 Virum (offentliggjort 2014-05-01)
Den 2014-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 48, 2830 Virum (offentliggjort 2014-05-01)
Den 2014-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2014-05-01)
Den 2014-04-30 tilføjes Direktion: Steen Sønderby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-30 fjernes Direktion: Jens Schaumann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-29 tilføjes Direktion: Jens Schaumann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-29 fjernes Direktion: Andreea Ioana Kaiser (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med besiddelse og udvikling af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2014-04-30 tilføjes Legale ejere: Heimstaden Residential IV Holding ApS (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2014-04-30 tilføjes Navne: RETREAL NSF 1 HERLEV ApS (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2014-04-29 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET HERLEV HOVEDGADE 17 ApS (offentliggjort 2014-04-30)
Den 2014-04-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2014-04-30 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2014-04-30 tilføjes Vedtægter: 2014-04-30 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2013-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2014-05-01)
Den 2013-07-01 tilføjes Direktion: Andreea Ioana Kaiser (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2013-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2013-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET HERLEV HOVEDGADE 17 ApS (offentliggjort 2014-04-30)
Den 2013-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Stiftere: Andreea Ioana Kaiser (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-07-02)
Den 2013-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)