Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-07-04 sletter virksomheden Ejerskaber: RUM A/S. (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2015-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RUM A/S. (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2019-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at, direkte eller indirekte, at eje kapitalandele i datterselskaber. (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-15 tilføjes Vedtægter: 2019-08-15 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Chr Winthersvej 7, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-02 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-04-02 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-04-02 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-04-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-04-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-04-01 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-04-01 fjernes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2018-06-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at, direkte eller indirekte, at eje aktier/anparter i datterselskaber. (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2013-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-12 tilføjes Vedtægter: 2013-09-12 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2013-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Chr Winthersvej 7, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2013-07-02 tilføjes Direktion: Claus Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-07-09)
Den 2013-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-02 tilføjes Legale ejere: Claus Jensen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2013-07-02 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET CLAUS JENSEN ApS (offentliggjort 2013-07-02)
Den 2013-07-02 tilføjes Reelle ejere: Claus Jensen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2013-07-02 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2013-07-02 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2013-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-07-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-02 tilføjes Stiftere: Claus Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-07-02)
Den 2013-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)