Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | xbrl | Bestyrelse | ||||
Revisor | Legale ejere | Kapital | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Revision fravalgt | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Formål | Tegningsregel | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2014-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Assure A/S. (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2021-08-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Assure Alternatives A/S. (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2023-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Assure Fondsmæglerselskab A/S. (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-12-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Assure Alternatives TG Partners VIII Feeder K/S. (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 29, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 16, 2990 Nivå (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-16 fjernes Bestyrelse: Rune Wagenitz Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-03-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-03-29 fjernes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-03-10 tilføjes Legale ejere: CASTELLO ApS, RWS HOLDING ApS, KONTIKI HOLDING ApS, Karsten Poulsen, JESPER DALL HOLDING ApS, TOFT TRADING ApS, Jim Hagemann Snabe, BREITENSTEIN HOLDING ApS, ASTORRI HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-09 fjernes Legale ejere: CASTELLO ApS, Karsten Poulsen, RWS HOLDING ApS, KONTIKI HOLDING ApS, JESPER DALL HOLDING ApS, TOFT TRADING ApS, Jim Hagemann Snabe, BREITENSTEIN HOLDING ApS, ASTORRI HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-01 tilføjes Legale ejere: CASTELLO ApS, Karsten Poulsen, RWS HOLDING ApS, KONTIKI HOLDING ApS, JESPER DALL HOLDING ApS, TOFT TRADING ApS, Jim Hagemann Snabe, BREITENSTEIN HOLDING ApS, ASTORRI HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-01 fjernes Legale ejere: Eric Søe Rylberg, Mels Property Invest ApS, EMKA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 7.096.183,00 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-03-01 tilføjes Reelle ejere: Lene Castello, Niels Boel Sørensen, Rune Wagenitz Sørensen, Karsten Poulsen (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-03-01 fjernes Reelle ejere: Lene Castello, Niels Boel Sørensen, Rune Wagenitz Sørensen, Karsten Poulsen (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-03-01 tilføjes Vedtægter: 2023-03-01 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-03-01 fjernes Bestyrelse: Stig Madsen Lachenmeier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 fjernes Legale ejere: Karsten Poulsen, Jim Hagemann Snabe, KONTIKI HOLDING ApS, BREITENSTEIN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 fjernes Reelle ejere: Karsten Poulsen (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-31 tilføjes Bestyrelse: Rune Wagenitz Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2022-03-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-25 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-04 tilføjes Bestyrelse: Stig Madsen Lachenmeier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2021-11-04 fjernes Bestyrelse: Klaus Lauenborg Breitenstein (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-18 tilføjes Legale ejere: KONTIKI HOLDING ApS, BREITENSTEIN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2021-03-17 fjernes Legale ejere: BREITENSTEIN HOLDING ApS, KONTIKI HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-18 tilføjes Reelle ejere: Niels Boel Sørensen, Klaus Lauenborg Breitenstein, Karsten Poulsen (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-03-18 fjernes Reelle ejere: Niels Boel Sørensen, Klaus Lauenborg Breitenstein (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-03-17 fjernes Reelle ejere: Klaus Lauenborg Breitenstein, Niels Boel Sørensen, Karsten Poulsen (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-02-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Legale ejere: KONTIKI HOLDING ApS, Karsten Poulsen, Jim Hagemann Snabe, Mels Property Invest ApS, EMKA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2020-12-30 fjernes Legale ejere: SCHIELDER HOLDING ApS, SS 2001 ApS (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-12-29 fjernes Legale ejere: Karsten Poulsen, KONTIKI HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-12-30 fjernes Bestyrelse: Ole Schielder Kristoffersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-30 fjernes Reelle ejere: Ole Schielder Kristoffersen, Steen Skallebæk (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 16, 2990 Nivå (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2018-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 16, st. th., 2990 Nivå (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-02 tilføjes Kontaktoplysninger: administration@assurewealth.dk (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-02-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@assurewealth.dk (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 3.336.475,00 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: BREITENSTEIN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-02-01 tilføjes Vedtægter: 2018-02-01 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-01-31 fjernes Legale ejere: BREITENSTEIN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2017-03-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-03-30 tilføjes Vedtægter: 2017-03-30 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-03-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2016-09-01 tilføjes Bestyrelse: Karsten Poulsen (formand) (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-01 fjernes Bestyrelse: Jeppe Rowlandson Stokholm (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-31 fjernes Bestyrelse: Karsten Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 16, st. th., 2990 Nivå (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2016-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 2.843.513,00 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-05-27 tilføjes Legale ejere: Karsten Poulsen, KONTIKI HOLDING ApS, SCHIELDER HOLDING ApS, SS 2001 ApS (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2016-05-26 fjernes Legale ejere: Karsten Poulsen, KONTIKI HOLDING ApS, SCHIELDER HOLDING ApS, SS 2001 ApS (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-05-27 tilføjes Vedtægter: 2016-05-27 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2016-02-29 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2016-02-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2015-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 2.767.500,00 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2015-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2015-03-20 tilføjes Legale ejere: BREITENSTEIN HOLDING ApS, Eric Søe Rylberg (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2015-03-19 fjernes Legale ejere: BREITENSTEIN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-20 tilføjes Vedtægter: 2015-03-20 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2014-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2014-04-01 tilføjes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2014-04-02)
Den 2014-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@assurewealth.dk (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2014-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Hegnet 7, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2014-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med administrative ydelser og konsulentassistance, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør og ét bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-01 tilføjes Vedtægter: 2014-03-01 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2014-02-28 tilføjes Bestyrelse: Karsten Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2014-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Legale ejere: BREITENSTEIN HOLDING ApS, Karsten Poulsen, KONTIKI HOLDING ApS, SCHIELDER HOLDING ApS, SS 2001 ApS (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2014-02-28 tilføjes Navne: ASSURE WEALTH HOLDING ApS (offentliggjort 2014-03-10)
Den 2014-02-27 fjernes Navne: ASSURE WEALTH ApS (offentliggjort 2014-03-10)
Den 2014-02-28 tilføjes Reelle ejere: Ole Schielder Kristoffersen, Steen Skallebæk, Niels Boel Sørensen, Karsten Poulsen (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2014-02-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2014-02-28 fjernes Binavne: FINOPCO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Hegnet 7, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2013-07-01 tilføjes Binavne: FINOPCO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Direktion: Klaus Lauenborg Breitenstein (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Navne: ASSURE WEALTH ApS (offentliggjort 2014-03-10)
Den 2013-07-01 tilføjes Reelle ejere: Klaus Lauenborg Breitenstein (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2013-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2013-07-01 tilføjes Stiftere: BREITENSTEIN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-07-01)
Den 2013-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)