Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Legale ejere | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Binavne | Formål | Navne | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2013-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S OBTON SOLENERGI GELB. (offentliggjort 2013-07-15)
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-06 tilføjes Direktion: Lars Peter Skou Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-04-06 fjernes Direktion: Søren Dahlgaard (direktør) (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-28 fjernes Legale ejere: Ole Simonsen (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-26 tilføjes Direktion: Søren Dahlgaard (direktør) (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2018-04-26 fjernes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-26 tilføjes Vedtægter: 2018-04-26 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 2. b., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2015-06-01 tilføjes Binavne: OBTON SOLENERGI LICHT KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er være komplementar i kommanditselskabet K/S OBTON SOLENERGI GELB, hvis formål er direkte eller indirekte at eje og drive solcellepark i Tyskland (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-05-22 tilføjes Navne: OBTON SOLENERGI GELB KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-05-21 fjernes Navne: OBTON SOLENERGI LICHT KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-05-22 tilføjes Vedtægter: 2015-05-22 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2015-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 2. b., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2015-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 1, 2. b., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-12-29 fjernes Legale ejere: Niels Thorvald Vagn Christensen (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2014-12-25 tilføjes Legale ejere: Heike Duus Damkjær (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2014-12-24 fjernes Legale ejere: Heike Duus Damkjær (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2014-12-17 tilføjes Legale ejere: Lars Peter Skou Hansen (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2014-12-16 fjernes Legale ejere: Lars Peter Skou Hansen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2014-12-14 tilføjes Legale ejere: Ole Simonsen (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2014-12-13 fjernes Legale ejere: Ole Simonsen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2014-12-17 tilføjes Reelle ejere: Lars Peter Skou Hansen (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2014-01-02 tilføjes Legale ejere: Niels Jørn Jeppesen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2014-01-01 fjernes Legale ejere: Niels Jørn Jeppesen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2013-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er være komplementar i kommanditselskabet K/S OBTON SOLENERGI LICHT, hvis formål er direkte eller indirekte at eje og drive solcellepark i Tyskland (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2013-09-18 tilføjes Navne: OBTON SOLENERGI LICHT KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2013-09-17 fjernes Navne: OBTON SOLENERGI ANANAS KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2013-06-26)
Den 2013-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Vedtægter: 2013-09-18 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2013-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 1, 2. b., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2013-06-19 tilføjes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2013-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Navne: OBTON SOLENERGI ANANAS KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2013-06-26)
Den 2013-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2013-06-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2013-06-19 tilføjes Stiftere: OBTON A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-06-26)
Den 2013-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 0015-01-02 tilføjes Legale ejere: Niels Jørn Jeppesen, Niels Thorvald Vagn Christensen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 0014-12-25 tilføjes Legale ejere: Heike Duus Damkjær (offentliggjort 2017-12-04)
Den 0014-12-17 tilføjes Legale ejere: Lars Peter Skou Hansen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 0014-12-14 tilføjes Legale ejere: Ole Simonsen (offentliggjort 2017-12-04)