Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Kenneth Olesen | 01.10.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Rønning Dalby | 30.06.2015 | 27.02.2020 | direktør |
Jens Peter Lemmergaard Lunden | 18.06.2013 | 01.10.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Rønning Dalby | 22.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anker Laden-Andersen | 22.06.2022 | formand |
Peter Nils Johan Jonsson | 08.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Lemmergaard Lunden | 27.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Dalbøge | 08.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anker Laden-Andersen | 27.02.2020 | 21.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Rønning Dalby | 27.02.2020 | 21.06.2022 | formand |
Michael Rønning Dalby | 21.05.2019 | 26.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Peder Madsen van Hauen | 30.06.2015 | 08.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anker Laden-Andersen | 30.06.2015 | 26.02.2020 | formand |
Henrik Rasmussen | 30.06.2015 | 21.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Asbjørn Børsting | 30.06.2015 | 08.06.2018 | bestyrelsesmedlem |