Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: RO ApS. (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2015-07-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Ro Group Holding ApS. (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højlundvej 8, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Højlundvej 8, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højlundvej 8, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rigensgade 21, 4. 401., 1316 København K (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: rebecca@rocollection.dk (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-27 fjernes Kontaktoplysninger: rebecca.uth@icloud.com (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-06-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-06-19 tilføjes Vedtægter: 2017-06-19 (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-06-19 fjernes Revisor: KVALITETSREVISION GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-06-12 tilføjes Revisor: KVALITETSREVISION GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-06-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: rebecca.uth@icloud.com (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2013-06-25 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2013-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rigensgade 21, 4. 401., 1316 København K (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2013-06-19 tilføjes Direktion: Rebecca Uth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2013-07-02)
Den 2013-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Legale ejere: Rebecca Uth (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2013-06-19 tilføjes Navne: UTH ApS (offentliggjort 2013-06-25)
Den 2013-06-19 tilføjes Reelle ejere: Rebecca Uth (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2013-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2013-06-19 tilføjes Stiftere: Rebecca Uth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Vedtægter: 2013-06-19 (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2013-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-06-25)
Den 2013-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)