Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Navne | Vedtægter | Formål | ||||
Legale ejere | Tegningsregel | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Interessenter | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2014-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: SPF III BIRCH ApS. (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2014-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SPF III LANDMARK CLUB P/S. (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: SPF III MPC I P/S. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-01-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SBC II FEEDER A ApS. (offentliggjort 2015-01-14)
Den 2015-01-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SBC II FEEDER B ApS. (offentliggjort 2015-01-14)
Den 2015-05-22 sletter virksomheden Ejerskaber: SPF III MPC I P/S. (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2016-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SPF III US HUH K/S. (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-13 sletter virksomheden Ejerskaber: SPF III US HUH K/S. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2024-02-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 2., 1304 København K (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 4. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-02-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 4. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 4., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-08-21 tilføjes Kontaktoplysninger: madspeter.groenkjaer@patrizia.ag (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-05-25 fjernes Reelle ejere: Bo Weisel Jensen (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-02-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-01 tilføjes Navne: PMM Global III K/S (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-01 tilføjes Vedtægter: 2017-12-01 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-30 fjernes Navne: SPARINVEST PROPERTY FUND III K/S (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-02-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 4., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kingosvej 1, 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2014-06-24 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er at generere afkast på kommanditselskabets kapital ved at foretage investeringer i unoterede aktiver relateret til fast ejendom, herunder gældsaktiver, via eller i samarbejde med lokale porteføljeforvaltere. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 tilføjes Legale ejere: SAMPENSION GLOBAL REAL ESTATE K/S, PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2014-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 tilføjes Vedtægter: 2014-06-24 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2013-06-24 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2013-06-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2013-06-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2013-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kingosvej 1, 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2013-06-21 tilføjes Direktion: SPF III GP ApS (direktør) (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2013-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-21 tilføjes Interessenter: SPF III GP ApS (offentliggjort 2013-06-25)
Den 2013-06-21 tilføjes Legale ejere: AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB, LÆRERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2013-06-21 tilføjes Navne: SPARINVEST PROPERTY FUND III K/S (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2013-06-21 tilføjes Reelle ejere: Marko Juha Antero Multas, Mads Rude, Kresten Juelner, Bo Weisel Jensen (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2013-06-21 fjernes Reelle ejere: Marko Juha Antero Multas, Mads Rude, Kresten Juelner (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2013-06-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-06-21 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-06-25)
Den 2013-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)