Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Leo Nielsen | 20.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Nielsen | 06.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jess Aagaard | 06.01.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Leo Nielsen | 06.01.2020 | 26.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Nielsen | 30.04.2014 | 17.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Christoffersen | 30.04.2014 | 17.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Mette Lykke Vibe | 30.04.2014 | 17.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Nielsen | 30.04.2014 | 17.12.2015 | formand |