Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2020-02-07 sletter virksomheden Ejerskaber: DRY ICE EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: DRY ICE TECHNOLOGY ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: Oddbjørn Sønstabø, Steen Frode Olsen, DRY ICE EJENDOMME ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-06-30 tilføjes Reelle ejere: Steen Frode Olsen, Oddbjørn Sønstabø (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-06-29 fjernes Reelle ejere: Oddbjørn Sønstabø, Steen Frode Olsen (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-11-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-07 tilføjes Legale ejere: DRY ICE EJENDOMME ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2020-02-07 fjernes Legale ejere: Ellgunn Holding A/S, Steinar Strand Invest ApS (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-07 fjernes Reelle ejere: Gunnar Strand, Steinar Strand (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-30 tilføjes Legale ejere: Ellgunn Holding A/S, Steinar Strand Invest ApS, Steen Frode Olsen (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2013-11-30 tilføjes Reelle ejere: Gunnar Strand, Steinar Strand, Steen Frode Olsen (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-07-11)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllebakken 3, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-24 tilføjes Direktion: Oddbjørn Sønstabø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af beboelses- og erhvervslejemål samt investeringer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 tilføjes Legale ejere: Oddbjørn Sønstabø (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2013-06-24 tilføjes Navne: DRY ICE EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-06-24)
Den 2013-06-24 tilføjes Reelle ejere: Oddbjørn Sønstabø (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2013-06-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 tilføjes Stiftere: Oddbjørn Sønstabø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 tilføjes Vedtægter: 2013-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-06-24)
Den 2013-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)