Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tove Ditlevsens Gade 24, st., 8240 Risskov (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2014-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MINATOL HANDELSSELSKAB ApS. ÅRHUS. (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MINATOL HANDELSSELSKAB ApS. ÅRHUS. (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2022-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skærgårdsparken 100, 8250 Egå (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Revisor: SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skærgårdsparken 100, 8250 Egå (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2017-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftevænget 9, 8250 Egå (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevænget 9, 8250 Egå (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2014-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 70, 8560 Kolind (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2014-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og værdipapirer, herunder at fungere som holding selskab for hel eller delvist ejede datterselskaber, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-03 tilføjes Vedtægter: 2014-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 70, 8560 Kolind (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2013-06-20 tilføjes Direktion: Henrik Krog Eriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-06-24)
Den 2013-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 tilføjes Legale ejere: Henrik Krog Eriksen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2013-06-20 tilføjes Navne: KE HOLDING ANNO 1977 ApS (offentliggjort 2013-06-21)
Den 2013-06-20 tilføjes Reelle ejere: Henrik Krog Eriksen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2013-06-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2013-06-20 tilføjes Stiftere: Henrik Krog Eriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-06-21)
Den 2013-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)