Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Maria Handberg | 01.11.2021 | 27.06.2023 | adm. dir |
Morten Kjær | 01.01.2021 | 27.06.2023 | direktør |
Maria Handberg | 01.01.2021 | 31.10.2021 | direktør |
Morten Ingemann Hershøj | 01.09.2015 | 31.10.2021 | adm. dir |
Miriam Christina Plon Sauer | 01.09.2015 | 01.11.2018 | direktør |
Casper Christian Willer | 01.09.2015 | 15.05.2017 | direktør |
Thorkild Bjerre Larsen | 18.06.2013 | 27.06.2023 | direktør |
Morten Ingemann Hershøj | 18.06.2013 | 31.08.2015 | direktør |