Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Navne | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Hjemmeside | Formål | Revision fravalgt | Revisor | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | Hovedbranche | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-24 tilføjes Direktion: Søren Sundahl (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-24 fjernes Direktion: Søren Sundahl (direktør) (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-24 tilføjes Navne: Fitnesspro ApS (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-23 fjernes Navne: FitnessPro ApS (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-24 tilføjes Vedtægter: 2024-09-24 (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-24 fjernes Kontaktoplysninger: mail@fitness-pro.dk (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-23 fjernes Hjemmeside: www.fitness-pro.dk (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og drift af software løsninger samt anden virksomhed, som er beslægtet hermed. (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Vedtægter: 2024-08-16 (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-08-16 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-07 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-05-07 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 39, st., 6000 Kolding (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Havnegade 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-20 tilføjes Hjemmeside: www.fitness-pro.dk (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-02-19 fjernes Hjemmeside: www.fit.nu (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@fitness-pro.dk (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-02-19 fjernes Kontaktoplysninger: mbl@fit.nu (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-01-30 tilføjes Direktion: Søren Sundahl (direktør) (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-01-30 fjernes Direktion: Martin Buhl Lindskov (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-01-30 tilføjes Legale ejere: Sundahl ABC ApS (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-01-30 fjernes Legale ejere: Mabuli Holding ApS, SKJØNNEMAND HOLDING ApS, Peter Krab, CAVEMAN ApS, Louise Ladegaard Verding (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-01-29 fjernes Legale ejere: Sundahl ABC ApS (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-01-30 tilføjes Navne: FitnessPro ApS (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-01-29 fjernes Navne: FIT NU ApS (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-01-30 tilføjes Vedtægter: 2024-01-30 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-01-30 fjernes Bestyrelse: Søren Sundahl (formand) (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-11-01 tilføjes Legale ejere: Sundahl ABC ApS (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-11-01 fjernes Legale ejere: New S. Holding ApS (offentliggjort 2023-11-19)
Den 2023-07-27 tilføjes Legale ejere: New S. Holding ApS (offentliggjort 2023-11-19)
Den 2023-07-27 fjernes Legale ejere: CAPEXCONNECT ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-25 tilføjes Legale ejere: Louise Ladegaard Verding (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2022-08-25 fjernes Legale ejere: Kristina Buchwald Laursen (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-24 fjernes Legale ejere: Louise Ladegaard Verding (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Havnegade 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2022-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Havnegade 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af motions- og velværecenter samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2021-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2021-12-16 tilføjes Bestyrelse: Bo Skjønnemand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2021-12-16 tilføjes Vedtægter: 2021-12-16 (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2021-12-11 tilføjes Legale ejere: Kristina Buchwald Laursen, CAPEXCONNECT ApS (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2021-12-10 tilføjes Legale ejere: CAVEMAN ApS (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2021-12-10 fjernes Legale ejere: CAPEXCONNECT ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-09 tilføjes Legale ejere: Peter Krab (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2021-12-06 tilføjes Legale ejere: Louise Ladegaard Verding, Mabuli Holding ApS, SKJØNNEMAND HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2021-12-11 tilføjes Reelle ejere: Søren Sundahl (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2021-12-10 fjernes Reelle ejere: Søren Sundahl (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-01 tilføjes Hovedbranche: Fitnesscentre (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2021-11-30 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Havnegade 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2021-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 37, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Hjemmeside: www.fit.nu (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2021-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: mbl@fit.nu (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-22 tilføjes Bestyrelse: Martin Buhl Lindskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2021-01-22 fjernes Bestyrelse: Stine Aarslev Chrestensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Vedtægter: 2021-01-22 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2020-12-22 tilføjes Reelle ejere: Søren Sundahl (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2020-12-22 fjernes Reelle ejere: Stine Aarslev Chrestensen (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-12-21 fjernes Reelle ejere: Søren Sundahl (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Direktion: Martin Buhl Lindskov (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2020-01-01 fjernes Direktion: Stine Aarslev Chrestensen (direktør) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 37, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2019-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Bestyrelse: Stine Aarslev Chrestensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2019-03-20 fjernes Bestyrelse: Michael Birk Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Direktion: Stine Aarslev Chrestensen (direktør) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-03-20 fjernes Direktion: Poul Pinstrup Rasch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-20 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2019-03-20 fjernes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-03-19 tilføjes Legale ejere: CAPEXCONNECT ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2019-03-19 fjernes Legale ejere: FITNESS CLASSIC ApS, Pharao Invest ApS, Michael Birk Petersen, Søren Sundahl, KIRP ApS (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-18 fjernes Legale ejere: CAPEXCONNECT ApS (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Reelle ejere: Søren Sundahl, Stine Aarslev Chrestensen (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2019-03-19 fjernes Reelle ejere: Michael Birk Petersen (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-18 fjernes Reelle ejere: Søren Sundahl (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-18 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-05-18 fjernes Revisor: Jørn Møller Christoffersen (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 fjernes Bestyrelse: Michael Clemmensen (formand) (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-22 tilføjes Legale ejere: CAPEXCONNECT ApS, Michael Birk Petersen, Søren Sundahl, KIRP ApS (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2016-12-22 fjernes Legale ejere: KESSLER & BACK ApS, TEAM KESSLER ApS (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2016-12-21 fjernes Legale ejere: CAPEXCONNECT ApS, KIRP ApS (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2016-12-22 tilføjes Reelle ejere: Søren Sundahl, Michael Birk Petersen (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-23 tilføjes Legale ejere: CAPEXCONNECT ApS, KIRP ApS, FITNESS CLASSIC ApS, Pharao Invest ApS (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2016-08-22 fjernes Legale ejere: FITNESS CLASSIC ApS (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-15 tilføjes Legale ejere: KESSLER & BACK ApS, TEAM KESSLER ApS (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2016-08-14 fjernes Legale ejere: TEAM KESSLER ApS, KESSLER & BACK ApS (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2016-08-15 tilføjes Bestyrelse: Michael Clemmensen (formand) (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-15 tilføjes Vedtægter: 2016-08-15 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-10 tilføjes Legale ejere: KESSLER & BACK ApS, FITNESS CLASSIC ApS (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2015-08-09 fjernes Legale ejere: FITNESS CLASSIC ApS, KESSLER & BACK ApS, ELGAARD HOLDING 2012 ApS (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-06 tilføjes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma, Jørn Møller Christoffersen (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2015-03-06 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S, Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2013-10-01 tilføjes Legale ejere: ELGAARD HOLDING 2012 ApS (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2013-07-01 tilføjes Legale ejere: KESSLER & BACK ApS, TEAM KESSLER ApS (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-26)
Den 2013-06-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-26)
Den 2013-06-21 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2013-06-21 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2013-06-17 tilføjes Direktion: Poul Pinstrup Rasch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af motions- og velværecenter samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2013-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2013-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 tilføjes Legale ejere: FITNESS CLASSIC ApS (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2013-06-17 tilføjes Navne: FIT NU ApS (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2013-06-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2013-06-17 tilføjes Stiftere: FITNESS CLASSIC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2013-06-17 tilføjes Vedtægter: 2013-06-17 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2013-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-06-18)
Den 2013-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)