Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Direktion | Tegningsregel | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2020-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Helleruplund Alle 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-17 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-02 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-02 fjernes Kontaktoplysninger: michael.steffens@tas-ejendomme.dk (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-02 fjernes Legale ejere: BDS Ejendomme ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-02 fjernes Navne: TAS 2 TOFTEBAKKEN ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-02 fjernes Reelle ejere: Tonny Anker-Svendsen (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-02 fjernes Stiftere: ANKER-SVENDSEN ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-12-12 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-07-31 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helleruplund Alle 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2018-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftebakken 15, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftebakken 15, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2018-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-10-12 fjernes Direktion: Michael Frederik Steffens (direktør) (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftebakken 15, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftebakken 15, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Vordingborgvej 22, 4771 Kalvehave (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-09-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en rekonstruktør (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-09-18 tilføjes Direktion: Michael Frederik Steffens (direktør) (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-09-18 fjernes Direktion: Michael Frederik Steffens (direktør) (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-17 tilføjes Direktion: Michael Frederik Steffens (direktør) (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-17 fjernes Direktion: Tonny Anker-Svendsen (direktion) (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-17 tilføjes Kontaktoplysninger: michael.steffens@tas-ejendomme.dk (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2018-09-16 fjernes Kontaktoplysninger: mr@mrmanagement.dk (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Vordingborgvej 22, 4771 Kalvehave (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2017-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: mr@mrmanagement.dk (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-20 tilføjes Legale ejere: BDS Ejendomme ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2014-01-20 tilføjes Reelle ejere: Tonny Anker-Svendsen (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2013-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2013-06-17 tilføjes Direktion: Tonny Anker-Svendsen (direktion) (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2013-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive ejendomme og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2013-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2013-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-17 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2013-06-17 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2013-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2013-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2013-06-17 tilføjes Navne: TAS 2 TOFTEBAKKEN ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2013-06-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2013-06-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2013-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2013-06-17 tilføjes Stiftere: ANKER-SVENDSEN ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2013-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2013-06-17 tilføjes Vedtægter: 2013-06-17 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2013-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2013-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-19)