Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gregers Rolighed Lauridsen | 24.06.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulrik Bjarke Halberg | 10.10.2013 | 24.06.2015 | direktør |
Thomas Møller Jensen | 12.06.2013 | 10.10.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gregers Rolighed Lauridsen | 12.06.2013 | 25.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Tahir Siddique | 12.06.2013 | 25.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Møller Jensen | 12.06.2013 | 10.10.2013 | bestyrelsesmedlem |