Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Fengersvej 11, 2500 Valby (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Direktion: Ole Strøm (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-13 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Legale ejere: CRUCON ANALYTICS HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Navne: CRUCON ANALYTICS ApS (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Reelle ejere: Ole Strøm (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Stiftere: CRUCON ANALYTICS HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-01 fjernes Reelle ejere: Allan Breineberg (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-02-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2015-02-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-02-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2014-10-16 tilføjes Reelle ejere: Allan Breineberg, Ole Strøm (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fengersvej 11, 2500 Valby (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2013-06-13 tilføjes Direktion: Ole Strøm (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2013-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med forretningsanalyse primært ved anvendelse af data samt anden virksomhed i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2013-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2013-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-13 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2013-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2013-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2013-06-13 tilføjes Legale ejere: CRUCON ANALYTICS HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2013-06-13 tilføjes Navne: CRUCON ANALYTICS ApS (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2013-06-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2013-06-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2013-06-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2013-06-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2013-06-13 tilføjes Stiftere: CRUCON ANALYTICS HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2013-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2013-06-13 tilføjes Vedtægter: 2013-06-13 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2013-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2013-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-28)