Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2022-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Trondhjemsgade 3, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-12-31 fjernes Interessenter: Troels Knut Rørbæk Askerud, Mogens Leif Aarestrup Vind (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: per.bergmann@askerudpartners.com (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-12-31 fjernes Navne: Askerud & Partners I/S (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Mogens Leif Aarestrup Vind, Troels Knut Rørbæk Askerud (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-12-31 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trondhjemsgade 3, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Mogens Leif Aarestrup Vind, Troels Knut Rørbæk Askerud (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2021-07-01 fjernes Reelle ejere: Per Bergmann (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 10, 4., 1100 København K (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-06-30 fjernes Interessenter: Per Bergmann (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Troels Knut Rørbæk Askerud, Mogens Leif Aarestrup Vind (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-01-01 tilføjes Interessenter: Mogens Leif Aarestrup Vind (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mogens Leif Aarestrup Vind (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 10, 4., 1100 København K (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2015-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 53, 1051 København K (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: per.bergmann@askerudpartners.com (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2014-08-28 fjernes Kontaktoplysninger: perbergmann@email.dk (offentliggjort 2014-08-29)
Den 2013-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 53, 1051 København K (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2013-11-20 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2013-11-20 tilføjes Interessenter: Troels Knut Rørbæk Askerud, Per Bergmann (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2013-11-20 tilføjes Kontaktoplysninger: perbergmann@email.dk (offentliggjort 2014-08-29)
Den 2013-11-20 tilføjes Navne: Askerud & Partners I/S (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2013-11-20 tilføjes Reelle ejere: Troels Knut Rørbæk Askerud, Per Bergmann (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2013-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2023-03-20)