Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2022-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Interessenter: Rosalinde Maria Mynster, Nynne Roberta Pedersen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Kontaktoplysninger: Nynneroberta@hotmail.com (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Navne: Teater Tugt I/S (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Reelle ejere: Rosalinde Maria Mynster (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-05-22 tilføjes Reelle ejere: Rosalinde Maria Mynster (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2013-10-23 tilføjes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2013-10-23 tilføjes Interessenter: Rosalinde Maria Mynster, Nynne Roberta Pedersen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2013-10-23 tilføjes Kontaktoplysninger: Nynneroberta@hotmail.com (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2013-10-23 tilføjes Navne: Teater Tugt I/S (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2013-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2022-07-06)