Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Johs Hansensvej 15, 7330 Brande (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-07 fjernes Navne: E. RAMBUSCH A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-07 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-07 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-07 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-11 fjernes Bestyrelse: Lis Martensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-11 fjernes Direktion: Lis Martensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johs Hansensvej 15, 7330 Brande (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyvildvej 35, 7330 Brande (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-30 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-05 tilføjes Bestyrelse: Ole Harke Martensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-05 fjernes Bestyrelse: Ole Harke Martensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed af enhver art samt finansiering og enhver i forbindel- se hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 tilføjes Vedtægter: 1997-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-03 tilføjes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Bestyrelse: Georg Karnøe (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1954-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyvildvej 35, 7330 Brande (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1954-04-05 tilføjes Bestyrelse: Georg Karnøe (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1954-04-05 tilføjes Direktion: Lis Martensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1954-04-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1954-04-05 tilføjes Navne: E. RAMBUSCH A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1954-04-05 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1954-04-05 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1954-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1954-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)