Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Interessenter | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform |
Den 2016-11-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Thestrup Schmidt, Svend Erik Lauesgaard Hansen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2016-10-31 fjernes Interessenter: Peter Jensen Hansen (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2008-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gelsåvej 7, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Interessenter: Svend Erik Lauesgaard Hansen, Peter Jensen Hansen, Jens Thestrup Schmidt, Flemming Christensen, Bjarne Christensen (offentliggjort 2013-10-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jens@thschmidt.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Navne: Sommersted Invest I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)