Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Dekret | ||||
Vedtægter | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2016-03-18 sletter virksomheden Ejerskaber: MCN Dianalund ApS. (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2023-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Strøby Bygade 16, 4671 Strøby (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Binavne: HL HUSE ApS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-06 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Kontaktoplysninger: lenelangj@yahoo.dk (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Legale ejere: SL Holding 2017 ApS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Navne: Anpartsselskabet af 06.06.2013 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Reelle ejere: Lene Lang Jørgensen (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Stiftere: Lene Lang Jørgensen (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-02 fjernes Direktion: Steffen Stenbøg Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-04 Statstidende Dekret
Den 2021-06-25 tilføjes Navne: Anpartsselskabet af 06.06.2013 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-06-24 fjernes Navne: HTL BYG ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 tilføjes Vedtægter: 2021-06-25 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-04-29 tilføjes Direktion: Steffen Stenbøg Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-04-29 fjernes Direktion: Lene Lang Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strøby Bygade 16, 4671 Strøby (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2018-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Strøby Bygade 16, 4671 Strøby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2017-12-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-18 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-12 tilføjes Legale ejere: SL Holding 2017 ApS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2017-06-12 fjernes Legale ejere: Lene Lang Jørgensen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strøby Bygade 16, 4671 Strøby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2016-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Strøby Bygade 16, 4671 Strøby (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: lenelangj@yahoo.dk (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2016-08-22 fjernes Kontaktoplysninger: bogholderi@htlbyg.dk (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-01 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2014-09-30 fjernes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strøby Bygade 16, 4671 Strøby (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2014-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Theilgaards Torv 2, 4600 Køge (offentliggjort 2014-07-27)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@htlbyg.dk (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2013-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Theilgaards Torv 2, 4600 Køge (offentliggjort 2014-07-27)
Den 2013-06-06 tilføjes Binavne: HL HUSE ApS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2013-06-06 tilføjes Direktion: Lene Lang Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, herunder opførelse af boliger (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2013-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2013-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-06 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2013-06-06 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2013-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2013-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2013-06-06 tilføjes Legale ejere: Lene Lang Jørgensen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2013-06-06 tilføjes Navne: HTL BYG ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2013-06-06 tilføjes Reelle ejere: Lene Lang Jørgensen (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2013-06-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2013-06-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2013-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2013-06-06 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 tilføjes Stiftere: Lene Lang Jørgensen (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2013-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2013-06-06 tilføjes Vedtægter: 2013-06-06 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2013-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2013-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-05)