Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-10-17 sletter virksomheden Ejerskaber: CPH BIKES ApS. (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 24, 5. th., 1656 København V (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-17 fjernes Bestyrelse: Niels Meier Jessen (formand) (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-17 fjernes Direktion: Niels Meier Jessen (direktion) (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-11 (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-17 fjernes Legale ejere: Niels Meier Jessen (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-17 fjernes Navne: NILAUS HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-17 fjernes Stiftere: Niels Meier Jessen (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 24, 5. th., 1656 København V (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2013-06-11 tilføjes Bestyrelse: Niels Meier Jessen (formand) (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2013-06-11 tilføjes Direktion: Niels Meier Jessen (direktion) (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2013-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i andre virksomheder samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2013-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2013-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-11 (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2013-06-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2013-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2013-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2013-06-11 tilføjes Legale ejere: Niels Meier Jessen (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2013-06-11 tilføjes Navne: NILAUS HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2013-06-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2013-06-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2013-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2013-06-11 tilføjes Stiftere: Niels Meier Jessen (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2013-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør Niels Meier Jessen. (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2013-06-11 tilføjes Vedtægter: 2013-06-11 (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2013-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2013-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-17)