Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Sørensen | 23.04.2015 | 20.12.2016 | direktør |
Claus Nielsen | 10.06.2013 | 20.12.2016 | direktion |
Kaare Breinholt | 10.06.2013 | 18.02.2016 | direktion |
René Crone | 10.06.2013 | 18.02.2016 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Nielsen | 18.02.2016 | 20.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Sørensen | 18.02.2016 | 20.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Tom Martin E. Verjans | 18.02.2016 | 20.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Robert Alfons Jean Verbeeck | 18.02.2016 | 20.12.2016 | formand |