Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Hjemmeside | Hvidhvask | Kapital | Formål | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 123, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-20 fjernes Direktion: Christina Pia-Lena Olofsson (direktør) (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-06 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-20 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-20 fjernes Kontaktoplysninger: info@sgnordic.com (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-20 fjernes Legale ejere: Cibus DSPH ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-20 fjernes Navne: Cibus DSPA3 ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-20 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-20 fjernes Stiftere: Cibus DSPH ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 123, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2022-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bomhusvej 13, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bomhusvej 13, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-06 tilføjes Direktion: Christina Pia-Lena Olofsson (direktør) (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2022-04-06 fjernes Direktion: Lars Henrik Kjær (direktør) (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 tilføjes Navne: Cibus DSPA3 ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2022-04-05 fjernes Navne: DSPA3 ApS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2022-04-06 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 tilføjes Vedtægter: 2022-04-06 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-08-03 tilføjes Direktion: Lars Henrik Kjær (direktør) (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-08-03 fjernes Direktion: Erez Karti (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-08-03 tilføjes Vedtægter: 2021-08-03 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 15, 2., 1620 København V (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 fjernes Hjemmeside: www.sgnordic.com (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 15, 2., 1620 København V (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 15, 2., 1620 København V (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Hjemmeside: www.sgnordic.com (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-22 fjernes Hjemmeside: www.sinai-group.com (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sgnordic.com (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2017-11-22 fjernes Kontaktoplysninger: info@sinai-group.com (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-08-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2017-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2017-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2017-08-23 tilføjes Vedtægter: 2017-08-23 (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 15, 2., 1620 København V (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2015-10-01 tilføjes Hjemmeside: www.sinai-group.com (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2015-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sinai-group.com (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2015-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 3.500.000,00 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2015-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2015-04-21 tilføjes Vedtægter: 2015-04-21 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed gennem handel, industri og andre dertil forbundne former for virksomhed, herunder at investere i fast ejendom i ind- og udland samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2014-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2014-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2014-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2014-06-02 tilføjes Vedtægter: 2014-06-02 (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2014-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2014-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-05-08)
Den 2013-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2013-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-06 tilføjes Direktion: Erez Karti (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2013-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-06 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2013-06-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-05-08)
Den 2013-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 tilføjes Legale ejere: Cibus DSPH ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2013-06-06 tilføjes Navne: DSPA3 ApS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2013-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2013-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2013-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2013-06-06 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 tilføjes Stiftere: Cibus DSPH ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2013-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2013-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-11)