Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Svit Westphal Riis | 19.08.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Grund Frausing Thybo | 01.03.2022 | 19.08.2022 | direktør |
Leo Sørensen | 01.02.2022 | 28.02.2022 | direktør |
Brian Nielsen | 01.11.2020 | 31.01.2022 | direktør |
Irma Marie Lillelund Christensen | 20.11.2017 | 31.10.2020 | direktør |
Ulrik Rasmussen | 16.03.2016 | 20.11.2017 | direktør |
Tina Lykke | 06.06.2013 | 16.03.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Møller Askholm | 12.01.2023 | næstformand |
Lene Buur Meyer | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Sørensen | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Svit Westphal Riis | 28.04.2022 | formand |
Lis Bech Edenhofer | 09.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annette Marie Clausen | 06.02.2022 | 12.01.2023 | næstformand |
Jacob Grund Frausing Thybo | 06.02.2022 | 09.08.2022 | formand |
Ole Dalsgaard Kristensen | 01.11.2020 | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Grund Frausing Thybo | 01.11.2020 | 05.02.2022 | næstformand |
Kisser Bøgedal | 22.10.2019 | 31.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Hamborg Haugaard | 09.05.2019 | 06.02.2022 | formand |
Irma Marie Lillelund Christensen | 08.04.2019 | 31.10.2020 | næstformand |
Rebecca Veilgaard Christensen | 20.11.2017 | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Sønderskov | 20.11.2017 | 20.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Emma Perriton | 20.11.2017 | 08.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Karin Krista Lund Kobberø | 20.11.2017 | 08.04.2019 | næstformand |
Irma Marie Lillelund Christensen | 20.11.2017 | 07.04.2019 | formand |