Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Navne | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Formål | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Stiftere |
Den 2024-09-10 tilføjes Legale ejere: Göran Arvid Lignell (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-10 fjernes Legale ejere: C.V. Uggla & Co AB (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-18 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-10-04 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-30 tilføjes Direktion: Göran Arvid Lignell (direktør) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-09-30 tilføjes Vedtægter: 2022-09-30 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-07-14 fjernes Direktion: Göran Arvid Lignell (direktør) (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-14 fjernes Reelle ejere: Göran Arvid Lignell (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-03-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gestenvej 40, 6600 Vejen (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gestenvej 40, 6600 Vejen (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-04-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2021-03-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2021-03-31 fjernes Revisor: SØNDERUP & PARTNERE A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2021-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gestenvej 40, 6600 Vejen (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gestenvej 40, 6600 Vejen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gestenvej 40, 6600 Vejen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2019-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ø. Skibelundvej 47, 6600 Vejen (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-10-31 tilføjes Legale ejere: C.V. Uggla & Co AB (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2017-10-30 fjernes Legale ejere: C.V. Uggla & Co AB (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2017-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2017-09-27 tilføjes Navne: GENVINDINGSINDUSTRI VEJEN ApS (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 fjernes Navne: GENVINDINGSINDUSTRI VEJEN A/S (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-27 tilføjes Vedtægter: 2017-09-27 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2017-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-27 fjernes Bestyrelse: Göran Arvid Lignell (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ø. Skibelundvej 47, 6600 Vejen (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2017-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gestenvej 40, 6600 Vejen (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-15 tilføjes Direktion: Göran Arvid Lignell (direktør) (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2016-04-15 fjernes Direktion: Jytte Billesbølle (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-15 tilføjes Revisor: SØNDERUP & PARTNERE A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2016-04-15 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-04-15 tilføjes Vedtægter: 2016-04-15 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-10-28 tilføjes Vedtægter: 2015-10-28 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-31 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-08-31 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-09-30 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-05-01 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Bestyrelse: Joanna Cecilia Fanny Lignell (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-01 fjernes Bestyrelse: Adam Alexander Berkström (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-01 tilføjes Direktion: Jytte Billesbølle (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-01 fjernes Direktion: Adam Alexander Berkström (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med skrot og andre materialer til genvinding samt genvindingsindustri og i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af bestyrelsesformanden alene eller af selskabets samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2014-07-01 tilføjes Vedtægter: 2014-07-01 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gestenvej 40, 6600 Vejen (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2013-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkevænget 25, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-11 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med affaldsprodukter (offentliggjort 2013-08-22)
Den 2013-06-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-11 tilføjes Reelle ejere: Göran Arvid Lignell, Göran Arvid Lignell (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2013-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkevænget 25, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-04 tilføjes Bestyrelse: Adam Alexander Berkström (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-04 tilføjes Direktion: Adam Alexander Berkström (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2013-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 tilføjes Legale ejere: C.V. Uggla & Co AB (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2013-06-04 tilføjes Navne: GENVINDINGSINDUSTRI VEJEN A/S (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2013-06-04 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2013-06-04 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2013-06-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2013-06-04 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 tilføjes Stiftere: Terkelsen & Co. A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2013-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)