Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-20 tilføjes Vedtægter: 2021-12-20 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2014-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: C. V. JOHNSEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-09-10)
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-11-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julius Posselts Vej 3, 19. 5., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærhavebakken 44, 9270 Klarup (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2015-01-22 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-10 tilføjes Legale ejere: Mikkel Lohmann Olsen, Simone Lohmann Olsen (offentliggjort 2017-09-10)
Den 2013-06-09 tilføjes Legale ejere: Claus Vestergaard Johnsen, C. V. JOHNSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2013-06-09 fjernes Legale ejere: Claus Vestergaard Johnsen (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2013-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærhavebakken 44, 9270 Klarup (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2013-06-09 tilføjes Direktion: Claus Vestergaard Johnsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-09 tilføjes Navne: JOHNSEN & OLSEN ApS (offentliggjort 2013-06-11)
Den 2013-06-09 tilføjes Reelle ejere: Claus Vestergaard Johnsen (offentliggjort 2017-09-10)
Den 2013-06-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2013-06-09 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-09 tilføjes Stiftere: Karina Vestergaard Johnsen, C. V. JOHNSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-09 tilføjes Vedtægter: 2013-06-09 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2013-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-06-11)
Den 2013-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Legale ejere: Claus Vestergaard Johnsen (offentliggjort 2017-09-10)
Den 2006-11-15 fjernes Legale ejere: Claus Vestergaard Johnsen (offentliggjort 2017-09-10)