Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-01-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2014-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: BUZZANOVA ApS. (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-11-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Native-ads.dk ApS. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Native-ads.dk ApS. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-12-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-23 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-04-15 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-04-13 tilføjes Direktion: Adam Abelin (direktør) (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 fjernes Direktion: Adam Abelin (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbredden 26, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-07 tilføjes Direktion: Adam Abelin (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i driftsselskaber indenfor online marketing og tilsvarende aktiviteter efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2013-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-07 tilføjes Legale ejere: Adam Abelin (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2013-06-07 tilføjes Navne: ADAM ABELIN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-06-10)
Den 2013-06-07 tilføjes Reelle ejere: Adam Abelin (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2013-06-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-07 tilføjes Stiftere: Adam Abelin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-07 tilføjes Vedtægter: 2013-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-06-10)
Den 2013-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)