Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: INFRA GROUP DANMARK ApS. (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2015-10-15 sletter virksomheden Ejerskaber: INFRA GROUP DANMARK ApS. (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INFRA GROUP DANMARK ApS. (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakkevænget 17, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-06 tilføjes Direktion: Christina Charlotte Daluiso (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder, at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 tilføjes Legale ejere: Christina Charlotte Daluiso, Christian Daluiso (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2013-06-06 tilføjes Navne: INFRA GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2013-06-06)
Den 2013-06-06 tilføjes Reelle ejere: Christina Charlotte Daluiso, Christian Daluiso (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2013-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 tilføjes Stiftere: Christina Charlotte Daluiso, Christian Daluiso (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 tilføjes Vedtægter: 2013-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-06-06)
Den 2013-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)