Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Hans Gade 17, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-04 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-05-16 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-05-16 fjernes Legale ejere: Athanassios Psyllos (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-05-16 fjernes Navne: HELLAS SUN FRUIT ApS (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-05-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-05-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-05-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-05-16 fjernes Stiftere: BRDR. HEDE A/S (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-05-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2016-06-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2016-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 fjernes Direktion: Athanassios Psyllos (direktion) (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-01-05 tilføjes Direktion: Athanassios Psyllos (direktion) (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-01-05 fjernes Direktion: Mårten Jesper Hede (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering samt hjælp til iværksættere og dermed beslægtede forretningsområder. (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2015-01-05 tilføjes Navne: HELLAS SUN FRUIT ApS (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2015-01-04 fjernes Navne: SPARTACUS, SKAGEN ApS (offentliggjort 2015-01-05)
Den 2015-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2015-01-05 tilføjes Vedtægter: 2015-01-05 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Athanassios Psyllos (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2014-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Hans Gade 17, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2014-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneplads 4, 9990 Skagen (offentliggjort 2014-12-11)
Den 2013-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneplads 4, 9990 Skagen (offentliggjort 2014-12-11)
Den 2013-06-04 tilføjes Direktion: Mårten Jesper Hede (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2013-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-04 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2013-06-04 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2013-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2013-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2013-06-04 tilføjes Navne: SPARTACUS, SKAGEN ApS (offentliggjort 2015-01-05)
Den 2013-06-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2013-06-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2013-06-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2013-06-04 tilføjes Stiftere: BRDR. HEDE A/S (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2013-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2013-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-20)