Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Årsbeskæftigelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Kapital | Legale ejere | Formål | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-22 tilføjes Bestyrelse: Søren Adler Stoklund (formand) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 fjernes Bestyrelse: Søren Adler Stoklund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med to bestyrelsesmedlemmer eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-18 tilføjes Bestyrelse: Jimmy Enoch (formand) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2020-08-17 fjernes Bestyrelse: Jimmy Enoch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-18 tilføjes Vedtægter: 2020-08-18 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-29 tilføjes Binavne: Mobiltribune.dk ApS (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-29 tilføjes Vedtægter: 2020-01-29 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Vedtægter: 2019-04-01 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernaldervej 41, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernaldervej 41, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-07-01 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-02-08 tilføjes Binavne: Tribuneudlejning.dk Aps, Cirkustelt.dk Aps (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-07 tilføjes Vedtægter: 2018-02-07 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesmedlemmerne hver for sig eller af en direktør alene. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2017-09-25 tilføjes Vedtægter: 2017-09-25 (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-19 tilføjes Bestyrelse: Søren Adler Stoklund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2017-07-19 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-07-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-07-19 tilføjes Legale ejere: STOKLUND ApS, ENOCH EVENTS ApS, LARS GODBERSEN ApS, JACK GODBERSEN ApS (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-07-18 fjernes Legale ejere: ENOCH EVENTS ApS, LARS GODBERSEN ApS, JACK GODBERSEN ApS (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-07-19 tilføjes Vedtægter: 2017-07-19 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af handelsvarer, udlejning af cirkustelte, cirkus- og show-relaterede aktiviteter samt erhvervelse og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Vedtægter: 2016-10-03 (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2016-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernaldervej 41, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernaldervej 41, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-29 tilføjes Bibranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2013-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2014-05-01)
Den 2013-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-05-01)
Den 2013-05-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-05-01)
Den 2013-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernaldervej 41, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2013-05-29 tilføjes Bestyrelse: Jimmy Enoch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-29 tilføjes Direktion: Jimmy Enoch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af handelsvarer samt udlejning af cirkustelte m.v. udvikling og/eller gennemførelse af shows m.v. og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2013-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2013-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 tilføjes Legale ejere: ENOCH EVENTS ApS, LARS GODBERSEN ApS, JACK GODBERSEN ApS (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2013-05-29 tilføjes Navne: ENOCH SHOW PRODUCTION ApS (offentliggjort 2013-06-03)
Den 2013-05-29 tilføjes Reelle ejere: Lars Uwe Holst Godbersen, Jack Godbersen, Jimmy Enoch, Søren Adler Stoklund (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2013-05-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2013-05-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2013-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 tilføjes Stiftere: LARS GODBERSEN ApS, JACK GODBERSEN ApS, ENOCH EVENTS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2013-05-29 tilføjes Vedtægter: 2013-05-29 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2013-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-06-03)
Den 2013-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)