Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pernille Marlene Magnussen | 25.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Poul Nielsen | 04.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Martin Gjødvad Magnussen | 03.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marie Keil | 23.06.2017 | 04.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Heitmann | 31.03.2016 | 25.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Storm Nielsen | 03.06.2013 | 22.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Susan Jørgensen Winther | 03.06.2013 | 31.12.2015 | formand |